I Comandanti
Article Images
BRIGATA TRASMISSIONI (ANZIO)
Gen. B. Salvatore FARINA dal 21/09/2007 al 25/09/2008
Gen. B. Salvatore ALBORÈ dal 25/09/2008 al 24/09/2009
Gen. B. Umberto Maria CASTELLI dal 25/09/2009 al 02/09/2010
Gen. B. Pietro SERINO dal 03/09/2010 al 14/07/2011
Gen. B. Luigi TOMAIUOLO dal 15/07/2011 al 19/09/2012
Gen. B. Alfonso MIRO dal 20/09/2012 al 25/09/2014
Gen. B. Angelo PALMIERI dal 26/09/2014 al 25/06/2015
Gen. B. Luigi CARPINETO dal 26/06/2015 al 31/12/2016
COMANDO TRASMISSIONI (ROMA)